-
Cláudio Ribeiro Corrêa
-
por India Porã
—
publicado
22/05/2013
—
última modificação
08/02/2021 11h27
Cláudio Ribeiro Corrêa 4º Prefeito de Indiaporã 1967/1969 - Câmara Municipal de Indiaporã (SP).
Localizado em
Sobre a Câmara
/
Fotos
/
Prefeitos do Município de Indiaporã (SP)
-
Cláudio Ribeiro Corrêa
-
por India Porã
—
publicado
17/05/2013
—
última modificação
08/02/2021 11h27
Cláudio Ribeiro Corrêa 2º Prefeito de Indiaporã 1959/1962 - Câmara Municipal de Indiaporã (SP).
Localizado em
Sobre a Câmara
/
Fotos
/
Prefeitos do Município de Indiaporã (SP)
-
Cláudio Ribeiro Corrêa
-
por India Porã
—
última modificação
08/02/2021 11h27
Cláudio Ribeiro Corrêa foi vereador em Indiaporã-SP na 3ª legislatura 1963 à 1966 - Câmara Municipal de Indiaporã
Localizado em
Sobre a Câmara
/
Fotos
/
3ª Legislatura - 1963/1966
-
Cláudio Ribeiro Corrêa
-
por India Porã
—
última modificação
08/02/2021 11h27
Cláudio Ribeiro Corrêa foi vereador em Indiaporã-SP na 1ª legislatura 1955 à 1958.
Localizado em
Sobre a Câmara
/
Fotos
/
1ª Legislatura - 1955/1958
-
Cláudio Ribeiro Corrêa
-
por India Porã
—
última modificação
08/02/2021 11h27
Cohab Cláudio Ribeiro Corrêa
Localizado em
Sobre a Câmara
/
Fotos
/
Personalidades denominadas
-
Cláudio Ribeiro Silveira - suplente
-
por India Porã
—
última modificação
08/02/2021 11h27
Cláudio Ribeiro Silveira foi suplente de vereador em Indiaporã-SP na 2ª Legislatura 1959 à 1962 assumindo o cargo no dia 03/09/1962 À 01/10/1962 substituindo a licença do vereador José Oliveira de Souza que concorreu ao cargo de prefeito - Câmara Municipal de Indiaporã (SP)
Localizado em
Sobre a Câmara
/
Fotos
/
2ª Legislatura - 1959/1962
-
Claudionor Izidoro Pereira - suplente
-
por India Porã
—
última modificação
08/02/2021 11h27
Claudionor Izidoro Pereira foi suplente de vereador em Indiaporã-SP na 3ª legislatura 1963 à 1966, no período de 30/12/1964 à 31/12/1966 substituindo o vereador João Martins Ataídes que renunciou. - Câmara Municipal de Indiaporã
Localizado em
Sobre a Câmara
/
Fotos
/
3ª Legislatura - 1963/1966
-
Cléber Marcos de Oliveira
-
por India Porã
—
publicado
18/04/2013
—
última modificação
08/02/2021 11h27
Cléber Marcos de Oliveira (Clebinho do Demétrio) exerceu o cargo de vereador na 11ª Legislatura 1997/2000 na Câmara Municipal de Indiaporã (SP).
Localizado em
Sobre a Câmara
/
Fotos
/
11ª Legislatura - 1997/2000
-
Cléber Marcos de Oliveira
-
por India Porã
—
publicado
18/04/2013
—
última modificação
08/02/2021 11h27
Cléber Marcos de Oliveira (Clebinho do Demétrio) exerceu o cargo de vereador na 10ª Legislatura 1993/1996 - Câmara Municipal de Indiaporã (SP)
Localizado em
Sobre a Câmara
/
Fotos
/
10ª Legislatura - 1993/1996
-
Climatempo
-
por India Porã
—
publicado
16/04/2013
—
última modificação
17/02/2016 11h34
Localizado em
Links Úteis